PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARYS THEYDON BOIS

Rhif yr elusen: 1128901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Parochial Church Council of St Marys Church is responsible for the upkeep and running of our parish church, vicarage and church hall. Three services are held on a Sunday and one midweek. There is a programme of instruction for children between 3 and 15 years old. Comfort and support is administered to the needy and the sick by clergy and members of the church where necessary.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £141,986
Cyfanswm gwariant: £123,097

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 31 Mawrth 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST MARY THE VIRGIN THEYDON BOIS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gemma Louise Groves Ymddiriedolwr 31 May 2024
Dim ar gofnod
Helen Elizabeth Fox Ymddiriedolwr 31 May 2024
Dim ar gofnod
Andrew John Crook Ymddiriedolwr 31 May 2023
Dim ar gofnod
William James Bennett Ymddiriedolwr 31 May 2023
Dim ar gofnod
Kerry Ells Ymddiriedolwr 13 September 2020
Dim ar gofnod
John Philip Ymddiriedolwr 31 May 2018
Dim ar gofnod
Sam Spencer Ymddiriedolwr 01 April 2018
Dim ar gofnod
Liz Douglass Ymddiriedolwr 01 April 2018
Dim ar gofnod
Rosalyn Judith Philip Ymddiriedolwr 05 April 2017
THEYDON BOIS UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Hugh Meteyard Ymddiriedolwr 01 April 2015
THE CROFTON SINGERS
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Tunks Ymddiriedolwr
THEYDON BOIS UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
MRS Independent Living
Derbyniwyd: Ar amser
Pathfinders Neuromuscular Alliance
Derbyniwyd: Ar amser
diana meteyard Ymddiriedolwr
THE CROFTON SINGERS
Derbyniwyd: Ar amser
MARY ELIZABETH GILL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ELIZABETH HANNIBAL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BARBARA ROBYN MARSH BA DIP ED Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Elizabeth DEBENHAM Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £156.08k £99.06k £128.30k £153.07k £141.99k
Cyfanswm gwariant £130.37k £113.82k £117.10k £144.36k £123.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 23 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 23 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 22 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 22 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 24 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 24 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 28 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 13 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 13 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
8 AVENUE ROAD
THEYDON BOIS
EPPING
CM16 7JJ
Ffôn:
01992812188
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael