Hanes ariannol ERLAS VICTORIAN WALLED GARDEN
Rhif yr elusen: 1131830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.20k | £119.20k | £198.53k | £222.44k | £186.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £108.18k | £110.88k | £108.92k | £188.83k | £238.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £56.69k | £56.69k | £56.69k | £56.69k | £59.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.50k | £1.00k | £1.95k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.