ymddiriedolwyr ERLAS VICTORIAN WALLED GARDEN
Rhif yr elusen: 1131830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANLEY VICTOR MOORE | Cadeirydd |
|
||||||||
Justine Elisabeth Mason | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||||
Stephan Graham Williams | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||||
Brian Richard Forhead | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||||
Robert Ian Gow | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|
||||||
Rosemary Isabella Birch | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||||
Andrew Parry | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||||
Helen Dawn Hughes | Ymddiriedolwr | 30 June 2016 |
|
|
||||||
RICHARD MARTIN LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MICHAEL JOHN MEADOWS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.