Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY HAZLEMERE
Rhif yr elusen: 1128994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £624.05k | £1.34m | £937.04k | £742.69k | £498.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £472.09k | £602.22k | £1.34m | £1.41m | £499.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £333.62k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £602.66k | £1.33m | £903.37k | £685.07k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £3.04k | £16.27k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.51k | £3.74k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.56k | £3.73k | £8.03k | £18.81k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £6.31k | £8.61k | £22.61k | £22.54k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £472.09k | £438.67k | £386.86k | £394.83k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £952 | £2.36k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.36k | £3.99k | £4.28k | £2.37k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £162.60k | £946.50k | £1.02m | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.