ymddiriedolwyr MUMBLES METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1129281
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Howard David Long | Cadeirydd |
|
||||||
KATIE ROWDEN | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Dr RUTH HOPKINS | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
VAL HICKS | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
CAROLE WOOLDRIDGE | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
PETER DUNSTAN | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
VERONICA SIMPSON | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
William Watson | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|
||||
JULIA WALTERS | Ymddiriedolwr | 28 March 2020 |
|
|
||||
MARK PUNTAN | Ymddiriedolwr | 26 March 2020 |
|
|||||
CAROLINE BUCKLER | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|||||
ALISON ALDERMAN | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
ROBERT ALLENDER | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
HELEN MARGARET EVANS | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Cynthia Mary Mumford | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
||||
Andrew Crimp | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
||||
Lee Stuart Wilcock BSc | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
||||
ELLEN GROUNDS | Ymddiriedolwr | 29 November 2011 |
|
|
||||
SUSAN MARY MORTIMER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID JOHN BOAKES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS L GILLIAN WORRALL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GEOFFREY BERNARD MADDOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA MARY GWYTHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLINE MARY MORGAN BA PGCE MA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MYRA MADDOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.