Hanes ariannol COMMUNITY LAW SERVICE(NORTHAMPTON AND COUNTY)
Rhif yr elusen: 1128718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.27m | £1.24m | £1.21m | £1.17m | £1.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.27m | £1.28m | £1.13m | £1.12m | £1.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £148.09k | £154.91k | £33.32k | £63.30k | £124.39k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £177.57k | £360.60k | £217.32k | £444.59k | £321.69k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.08k | £3.24k | £1.17k | £5.36k | £5.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.25m | £1.22m | £1.20m | £1.16m | £1.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £17.00k | £15.04k | £11.64k | £6.59k | £7.30k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £4.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.27m | £1.28m | £1.13m | £1.12m | £1.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £13.28k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.29k | £0 | £5.94k | £6.11k | £15.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.