Hanes ariannol RASPBERRY PI FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1129409
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.45m | £45.79m | £95.82m | £112.66m | £157.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.89m | £44.21m | £88.72m | £101.82m | £151.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £421.03k | £3.52m | £3.41m | £3.84m | £3.10m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.31m | £1.83m | £1.63m | £6.60m | £2.48m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.94m | £39.56m | £71.44m | £101.31m | £149.80m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £432.35k | £542.20k | £403.18k | £279.84k | £319.05k | |
|
Incwm - Arall | £768.46k | £3.85m | £22.34m | £4.48m | £4.66m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.70m | £10.00m | £9.49m | £11.26m | £11.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20.19m | £34.20m | £79.23m | £90.56m | £139.39m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.15k | £73.71k | £79.41k | £0 | £228.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £163.87k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £844 | £8.82k | £6.78k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £844 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.