Dogfen lywodraethu RASPBERRY PI FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1129409
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25/11/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/12/2014 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 03/12/2015 as amended on 27 Jan 2020 as amended on 20 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF ADULTS AND CHILDREN, PARTICULARLY IN THE FIELD OF COMPUTERS, COMPUTER SCIENCE AND RELATED SUBJECTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.