Dogfen lywodraethu COSGARNE HALL LTD.
Rhif yr elusen: 1131438
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 OCTOBER 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 11 AUGUST 2009 as amended on 21 Oct 2016 as amended on 02 Aug 2019 as amended on 27 Aug 2019
Gwrthrychau elusennol
To relieve need, hardship and distress of vulnerable homeless people in England and Wales, in particular but not exclusively by providing or assisting in the provision of accommodation, support and guidance, training and such other activities as the Directors may from time to time determine.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CORNWALL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.