Hanes ariannol WEST KIRBY UNITED REFORMED CHURCH CHARITY

Rhif yr elusen: 1128869
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £95.44k £100.18k £134.82k £145.66k £151.05k
Cyfanswm gwariant £159.91k £153.03k £185.24k £180.41k £194.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A