ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BARNARD CASTLE WITH WHORLTON
Rhif yr elusen: 1130279
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merrion Fay Chrisp | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Catherine Jane Wilkinson | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Abigail Littlefair | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Keith Miles | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Seonaid Marie Walker-Jones | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Jane Burdon | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|||||
Helen Catherine Goodman | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Carolyn Knott | Ymddiriedolwr | 30 January 2022 |
|
|
||||
Astley Fenwick | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|
||||
Geoffrey Knott | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Roy Long | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Joan Kemp-Ambler | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|||||
Frances Ruth Stenlake | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Rev ALEC HARDING MA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.