ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GILES, BRAMHOPE
Rhif yr elusen: 1129657
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Matthew David Broughton | Cadeirydd | 01 November 2021 |
|
|
||||
Susan Elizabeth McKenzie | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Gillian Denise Pinches | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Valerie Ann Lee-Priestley | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Robert James Richardson | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Mary Lilian Marshall | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Joanne Dawdry | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Rachael Fox | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Shirley Howard | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Hazel Lee | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||
Angela Christine Smith | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Jennifer Isabel Hall | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Joy Smith | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|||||
BERNARD WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 27 December 2012 |
|
|
||||
DR SUE BALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JONATHAN PATRICK SLATER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.