ymddiriedolwyr LEYLAND METHODIST CHURCH, LEYLAND, LANCASHIRE
Rhif yr elusen: 1130063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Howard | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||
Daniel Parkinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Ryan Francis Scott | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
SETH ASIAW | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Adele Frances Whittingham | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
Christine Elizabeth Adams | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
Stephen William Austin | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||
Annette Cupit | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||
James Anthony Blackledge | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
KATHRYN ELIZABETH TOWNSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|||||||
Anne Baker | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||
Enid Hallam | Ymddiriedolwr | 01 September 1998 |
|
|
||||||
ANNIE CRABTREE CERT. ED | Ymddiriedolwr | 01 September 1997 |
|
|
||||||
JEFF WHITTLE | Ymddiriedolwr | 01 September 1996 |
|
|
||||||
ANN DIGGLES SRN | Ymddiriedolwr | 01 September 1995 |
|
|
||||||
MABEL HARRIS | Ymddiriedolwr | 01 September 1994 |
|
|||||||
YVONNE TAYLOR | Ymddiriedolwr | 01 September 1991 |
|
|
||||||
BRYAN NOON ACIB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
EILLEN TOMLINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CAROL ECCLES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.