ymddiriedolwyr BUSHEY BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1130634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selinah Warmann | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Rev Philip Amos | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Melissa Ruparell | Ymddiriedolwr | 27 March 2021 |
|
|
||||
Jennifer Sutch | Ymddiriedolwr | 27 March 2021 |
|
|
||||
Christine Singleton | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|||||
Patricia Samms | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||
Ian Lloyd | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||
MARILYN JUNE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
||||
DOROTHY DEAR | Ymddiriedolwr | 26 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.