Hanes ariannol ISLINGTON COMMUNITY THEATRE

Rhif yr elusen: 1130953
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017
Cyfanswm Incwm Gros £148.11k £311.64k £164.25k £224.83k £234.34k
Cyfanswm gwariant £148.80k £235.62k £204.08k £231.45k £230.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £15.00k