ymddiriedolwyr NORTH STAFFORDSHIRE METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1130810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
30 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Elizabeth Jane Singleton | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|||||
Paul Kenneth Dyche | Ymddiriedolwr | 14 February 2024 |
|
|
||||
Rev Kenneth Allan Strachan MA, BD | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Donald Arthur Holford | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Donna Dodd | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
Julie Rachel Goodson | Ymddiriedolwr | 30 July 2019 |
|
|
||||
Thelma Ann Twigg MBE | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
Paul Richardson Smith BA Hons | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|||||
Amanda McMillan | Ymddiriedolwr | 21 February 2019 |
|
|
||||
Anthony James Leech HND | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Rev Joy Ruth Ventom BA Hons | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
DEREK SHAW | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
||||
PHILIP JOHN HARRISON | Ymddiriedolwr | 23 August 2017 |
|
|
||||
KAREN MICHELE BARNETT | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
|
||||
Elizabeth Glover | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
|||||
DOROTHY MAY EDGELEY | Ymddiriedolwr | 18 March 2015 |
|
|
||||
ALEXANDER PULLIN | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
|
||||
REX HENSHALL DOWNING | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
ROBERT ALCOCK | Ymddiriedolwr | 24 February 2014 |
|
|||||
STEPHEN BRIAN SHARE | Ymddiriedolwr | 21 March 2012 |
|
|
||||
SHEILA HEAP | Ymddiriedolwr | 09 March 2012 |
|
|
||||
JOHN GLOVER ACII | Ymddiriedolwr | 09 March 2012 |
|
|||||
Elizabeth Shannon | Ymddiriedolwr | 09 March 2012 |
|
|||||
DAVID ANTHONY ROWLEY | Ymddiriedolwr | 09 March 2012 |
|
|
||||
PHILIP HODGES | Ymddiriedolwr | 09 March 2012 |
|
|
||||
JEANETTE HODGES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL DAVID STEVENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL SHUFFLEBOTHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REBECCA FRANCES JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROSE LORRAINE VERNON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.