ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARGARET'S, ILKLEY
Rhif yr elusen: 1131220
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Paul Middleton | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|||||
Alison Stretton | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Stephen Philip Betts | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Eaton | Ymddiriedolwr | 11 September 2022 |
|
|
||||
Rev Alexander Ian George Crawford | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
||||
Philip James Tooke | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Benjamin John Whittaker | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Catherine Beaumont | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Catherine Mary Cheater | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Rosalind Moyra Irene Beeson | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Helen Sarah Pilling | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
ADAM WILSON | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|||||
TINA WARNES | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
GWYNETH BRENDA MCHARDY HARTLEY BAHons | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
LINDA CATHERINE GIBSON | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
JUDITH MARIAN SMITH | Ymddiriedolwr | 06 May 2013 |
|
|
||||
SARAH FRANCES WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.