Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SHERBORNE WITH CASTLETON
Rhif yr elusen: 1130082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (129 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £729.89k | £783.83k | £734.36k | £594.80k | £1.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £711.47k | £803.99k | £604.59k | £601.00k | £1.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.28k | £90.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £371.92k | £392.77k | £481.20k | £303.81k | £834.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £118.70k | £146.18k | £29.16k | £70.23k | £118.31k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £48.27k | £46.33k | £43.80k | £34.51k | £65.02k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £191.00k | £198.56k | £180.20k | £190.25k | £213.87k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £684 | £1.75k | £188.50k | £4.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £574.62k | £624.83k | £524.61k | £543.72k | £1.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £136.85k | £179.16k | £79.98k | £57.28k | £174.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.65k | £4.00k | £4.00k | £4.29k | £15.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £54.75k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.