ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SHERBORNE WITH CASTLETON
Rhif yr elusen: 1130082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (129 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
27 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Martin Lee | Cadeirydd | 17 September 2021 |
|
|||||
Rebecca McDonnell | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
Nicholas Pascoe | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Julie-Ann Soul | Ymddiriedolwr | 04 August 2022 |
|
|
||||
Julie Mahony | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Harriet Patricia Chappell | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Timothy Michael Farr | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Rev James Edie | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Steve Drew | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Dr John Bradshaw | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Dr JOHN CROSSMAN | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Andrew Patrick Max Horsey | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Sue Hawkett | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Robert Paul Halbeard Harris | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Baker | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Dr David George Ferguson | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|||||
Susan Bradshaw | Ymddiriedolwr | 05 May 2019 |
|
|
||||
Christopher Gordon Buesnel Hamon | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Rev Hugh Richmond Lowry Bonsey | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Sandra Graves | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
David James Fifield | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Neil Grenyer | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|||||
Yvonne Francine Libbey | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
David Rayner | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
JONATHAN RODD | Ymddiriedolwr | 13 May 2012 |
|
|||||
MR MIKE KEATINGE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PAUL BOYD LEE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.