Ymddiriedolwyr PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE UNIVERSITY CHURCH OF ST MARY THE VIRGIN

Rhif yr elusen: 1130491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

23 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REVD DR WILLIAM ROBERT STUART LAMB Cadeirydd 02 May 2017
THE DE BROME TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Paul Charles Thompson Ymddiriedolwr 04 May 2025
FESTIVAL SPIRIT
Derbyniwyd: Ar amser
OXFORD WINTER NIGHT SHELTER
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL LINDSAY MASON Ymddiriedolwr 04 May 2025
Dim ar gofnod
Mx Aym Phoenix Maidment Ymddiriedolwr 04 May 2025
Dim ar gofnod
Dr John William Olson Ymddiriedolwr 04 May 2025
Dim ar gofnod
Dr Gemma Louise Wilson Ymddiriedolwr 04 May 2025
Dim ar gofnod
Rev Sorrel Shamel-Wood Ymddiriedolwr 22 April 2025
CUMNOR PRE-SCHOOL NURSERY
Derbyniwyd: Ar amser
Eleanor Pritchard Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Roger Nascimento Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Louise Jarvis Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Adam Hardiman Ymddiriedolwr 21 November 2023
Dim ar gofnod
Michael Charles Stevens Ymddiriedolwr 21 November 2023
Dim ar gofnod
Alison Le Cornu Ymddiriedolwr 21 November 2023
Dim ar gofnod
Rev Naomi Gardom Ymddiriedolwr 01 July 2023
Dim ar gofnod
Professor Sarah Mortimer Ymddiriedolwr 30 May 2022
THE DEAN AND CHAPTER OF THE CATHEDRAL CHURCH OF CHRIST IN OXFORD OF THE FOUNDATION OF KING HENRY VIII
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Alan Ramsey Ymddiriedolwr 30 May 2022
Dim ar gofnod
Karen Melham Ymddiriedolwr 02 May 2022
THE DE BROME TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Hannah Cartwright Ymddiriedolwr 01 November 2021
Dim ar gofnod
megan Roper Ymddiriedolwr 01 May 2021
Dim ar gofnod
Tessa Charlotte Blenkinsop Ymddiriedolwr 11 June 2019
Dim ar gofnod
Nicholas Hardyman Ymddiriedolwr 22 April 2018
THE DE BROME TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Felix Leach Ymddiriedolwr 15 May 2014
THE DE BROME TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ELEANOR POLLY WILLIAMS Ymddiriedolwr 17 June 2013
Dim ar gofnod