ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF OUNDLE WITH ASHTON
Rhif yr elusen: 1132677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Stephen Jeremy Webster | Cadeirydd |
|
||||||||||||||||||
Louisa Baker | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||||||||||||||
Robert Dillarstone | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|||||||||||||||||
John Grubb | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||||||||||||||
Claire Rose Weston | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||||||||||||||
SARAH JANE VOGT | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|||||||||||||||||
Benjamin Tudor Elliot Treverton LLB MTeach | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Peter John Taylor | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Angela Clare Newell | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Pamela Weatherington | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Louise Foote | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Rev Annabel Susan Mary Copeland | Ymddiriedolwr | 29 November 2020 |
|
|
||||||||||||||||
Sian Fytche | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|||||||||||||||||
David Frank Gooda | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|||||||||||||||||
Sally-Anne Michaela Saunders | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|
||||||||||||||||
Kim Treverton | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||||||||||||||
IAN CHRISTOPHER GOLDSMITH | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.