ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST FRANCIS, SALISBURY
Rhif yr elusen: 1130133
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jean Helier Thomson De Garis | Cadeirydd | 29 April 2019 |
|
|
||||
Rev Joseph Stone | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Peter Coggan-Lennox | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||
Liz Liversage | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Rebecca Inglis | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Rev Mary Terry | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
GEORGINA LISTRA POLIUS | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Michael Roger Neve | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|||||
Karen Louise Scott | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Danielle Helen Malone | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|||||
Thomas Alexander Wilkins | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Alford | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Christopher David Taylor | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Mark Anthony Venables | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Rev SARAH ELIZABETH WOOD-ROE | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|
||||
Jean Alexis Filtness | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
KEITH JOHN LESLIE | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|
||||
BRIAN TERENCE WEBB | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|
||||
SALLY REED | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.