ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF RINGMER
Rhif yr elusen: 1131869
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAVID WALTER BOUSKILL | Cadeirydd | 22 February 2022 |
|
|
||||
KENNETH FREDERICK BARBER MR | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Dr ANDREW ROBERT EDGAR | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN McLEAN GEBBIE OBE DL | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
JOANNA LINEHAN | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
ROSEMARY HELEN COLEBOURN | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|||||
DEIRDRE BOOTH | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Margaret SWEATMAN | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
SHIRLEY ANN SQUIRES | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
KENNETH PETER HUMM | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
Martine Francoise Bailey | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
ANNE ELIZABETH FRANKLIN | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
Dr RICHARD VINCENT | Ymddiriedolwr | 22 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.