ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WEST BOLTON
Rhif yr elusen: 1131301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheila Marland | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Paul Blackburn | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Maxine Partington | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Vahid Vertrishiraz | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
John Golding | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Patricia Williams | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
John Sloan | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Yun Tham | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Michael Guest | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Mandy Rushton | Ymddiriedolwr | 06 August 2018 |
|
|
||||
Miriam Higham | Ymddiriedolwr | 29 April 2016 |
|
|
||||
Diane Chadwick | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||
Rev LESLIE ALLMARK | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||
EIRINA MAGINN | Ymddiriedolwr | 09 February 2012 |
|
|
||||
BETTY BAMFORD | Ymddiriedolwr | 09 February 2012 |
|
|
||||
INA FLETCHER | Ymddiriedolwr | 09 February 2012 |
|
|
||||
Rev FAYAZ ADMAN | Ymddiriedolwr | 09 February 2012 |
|
|||||
Rev MICHAEL TAYLOR | Ymddiriedolwr | 09 February 2012 |
|
|
||||
IRENE GLASSBROOK | Ymddiriedolwr | 09 February 2012 |
|
|
||||
Rev RODGER PETCH | Ymddiriedolwr | 09 February 2012 |
|
|
||||
ANDREW PARTINGTON | Ymddiriedolwr | 09 February 2012 |
|
|
||||
MARY PERKINS B.A | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MALCOLM WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.