ymddiriedolwyr WIVELISCOMBE AREA PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1132983
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (19 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauline Jean Homeshaw | Cadeirydd | 12 September 2018 |
|
|
||||
Brett Adshead | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Andrew Forbes Michie | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Alan Measures | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|||||
Elizabeth Hurry | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|||||
Ewan Robertson | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Mr Terry Field | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|
||||
ANDREW SMITH | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.