Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GEORGE THE MARTYR, DEAL, KENT
Rhif yr elusen: 1130487

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christopher Graham Spencer | Cadeirydd |
|
|
|||||
Gillian Adele Chiverton | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Michael Burr | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Kaitelyn Chappell | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||
LYNNE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|||||
Julie Gill | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||
Janet Wakeman | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||
Robert Page | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Lynn Julie Watson | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
James Robert Smith | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|||||
Robyn Langford | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
TREVOR RONALD LONGMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DESMOND IAN BIRCHALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.