ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT SWITHUN, PURLEY
Rhif yr elusen: 1130779
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Fiona Margaret Weaver | Cadeirydd | 23 June 2013 |
|
|||||
Patricia Elizabeth Hardie | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Hazel Game | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
Charles Blair-Ford | Ymddiriedolwr | 10 April 2016 |
|
|
||||
Joyce Admira Joko-John B Ed | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
JENNY CAMERON BLAIR-FORD | Ymddiriedolwr | 20 October 2012 |
|
|
||||
John Yorke | Ymddiriedolwr | 19 October 2012 |
|
|
||||
Dr ANNE ROURKE | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
ROBERT BRIAN PAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL SANDFORD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
EVANGELINE ALLI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.