Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER, ELWORTH

Rhif yr elusen: 1130803
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £211.83k £190.65k £155.46k £197.94k £174.12k
Cyfanswm gwariant £234.87k £203.22k £209.95k £238.04k £246.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £3.60k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £240 £261 £261 N/A N/A