Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER, ELWORTH
Rhif yr elusen: 1130803

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Jane Hills | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Catherine Edmonds | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Andrew John Clee | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
Margaret Ann TAYLOR | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|||||
Nicole Simone Archer | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
Lynda Christine Wisbey | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
Dr Heather Savvides | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Fiona Catherine Mary Cooper | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Rev Anthony Paul Rigby | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Stephen John Richard Parfitt | Ymddiriedolwr | 12 May 2019 |
|
|
||||
Helen Jane Coppenhall | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
John Cargill | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
PAUL DIMITRI SAVVIDES | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
HELEN JONES | Ymddiriedolwr | 28 April 2013 |
|
|
||||
MICHELLE LESLEY WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK CHARLES BARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR BILL CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS KATH CLIFFE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.