FRIENDS OF BENTON PARK PRIMARY SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We fundraise to provide goods and services to support the school and advance the education of the pupils. We put on social events for parents and pupils to help build the school community. We help the school develop links with the local community. We encourage parents to become involved in their children's education, communicate with parents and represent parents.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Newcastle Upon Tyne
Llywodraethu
- 21 Awst 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamela Atzori | Cadeirydd | 02 December 2022 |
|
|
||||
Dominic Martin | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|||||
Claire Scott | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Matthew Cassady | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.37k | £2.60k | £307 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.65k | £2.47k | £537 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Chwefror 2025 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Tachwedd 2024 | 296 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Ebrill 2023 | 83 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Chwefror 2022 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Chwefror 2021 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 APRIL 2009
Gwrthrychau elusennol
To advance the education of pupils in the School in particular by: Developing effective relationships between the staff parents and others associated with the school; Engaging in activities or providing facilities or equipment which support the School and advance the education of the pupils.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BENTON PARK PRIMARY SCHOOL
CORCHESTER WALK
NEWCASTLE UPON TYNE
NE7 7SS
- Ffôn:
- 01912665122
- E-bost:
- office@bentonparkprimary.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window