Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW, BURGESS HILL (DIOCESE OF CHICHESTER)

Rhif yr elusen: 1131284
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £231.23k £210.99k £231.08k £347.94k £569.60k
Cyfanswm gwariant £208.47k £214.24k £189.27k £221.76k £351.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £475.12k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £53.56k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £10.55k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £11.44k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £18.93k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £14.48k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £272.73k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £1.10k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £33.52k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £79.16k