THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GREAT MARLOW WITH MARLOW BOTTOM, LITTLE MARLOW AND BISHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Overseeing the running of the parish churches of All Saints Marlow, Saint Mary the Virgin Marlow Bottom, St John the Baptist Little Marlow and All Saints Bisham in their mission in promoting the Gospel of our Lord Jesus Christ according to the doctrines and practices of The Church of England.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£648,436
Roddion a chymynroddion | £551.15k | |
Weithgareddau elusennol | £76.31k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £7.30k | |
Arall | £13.68k |
Cyfanswm gwariant:
£669,517
Codi arian | £4.75k | |
Weithgareddau elusennol | £664.77k | |
Arall | £0 |
£12,862 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £4.75k | |
Gwariant elusennol | £664.77k |
Pobl

11 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
130 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Buckingham
- Windsor And Maidenhead
Llywodraethu
- 17 Hydref 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1090423 FRIENDS OF ALL SAINTS MARLOW
- 09 Gorffennaf 2009: Previously excepted registration
- MARLOW AREA TEAM MINISTRY PCC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE BULL | Cadeirydd | 06 February 2012 |
|
|
||||
Rev Fiona Madeleine Ellingham | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|||||
Rev John Rollin Smith | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Rev Katherine Michel Page | Ymddiriedolwr | 03 July 2022 |
|
|
||||
Kathleen Burns | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Ross Templeton Bull | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|||||
Joanne Caroline Bradley-Sessions | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
||||
Rev Sarah Rachel Eden-Jones | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Emma Venetia Cleugh | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Patricia Banfield | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Peter Robert Charles Rodger | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Nigel Glyn Lewis | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
JEFF SMITH | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
Rev Graham Hadley Lundie Watts | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £502.15k | £462.69k | £542.47k | £555.42k | £648.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £452.44k | £483.92k | £477.24k | £554.94k | £669.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £94.15k | N/A | £474.70k | £466.77k | £551.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £77.88k | N/A | £1.83k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.59k | N/A | £62.48k | £84.66k | £76.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.46k | N/A | £3.46k | £3.99k | £7.30k | |
|
Incwm - Arall | £386.96k | N/A | £0 | £0 | £13.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £451.24k | N/A | £472.97k | £549.08k | £664.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.19k | N/A | £4.27k | £5.86k | £4.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.68k | N/A | £4.35k | £5.40k | £5.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.13k | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £540 | N/A | £266 | £266 | £266 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £121.71k | N/A | £200.77k | £177.64k | £177.70k | |
|
Cyfanswm asedau | £322.85k | N/A | £321.48k | £330.70k | £320.65k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £21.47k | N/A | £25.14k | £28.92k | £27.15k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Marlow Area Team Ministry
The Parish Office
The Causeway
MARLOW
Buckinghamshire
SL7 2AA
- Ffôn:
- 01628 481806
- E-bost:
- parish.office@4u-team.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window