ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY FORMBY
Rhif yr elusen: 1131722
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Mark Stanford | Cadeirydd | 01 February 2012 |
|
|||||
Rev Julie Butcher | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Oonagh Victoria Higgins | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Peter Hitchcock | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Victoria Beret Sime | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Philip Matthew Crow | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Jenny Hays | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|||||
JANET OUTRAM | Ymddiriedolwr | 04 September 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.