Hanes ariannol PIPE VILLAGE TRUST

Rhif yr elusen: 1134697
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018
Cyfanswm Incwm Gros £3.65k £939 £539 £983 £467
Cyfanswm gwariant £3.87k £200 £764 £541 £453
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A