THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST CUTHBERT, RYE PARK

Rhif yr elusen: 1130872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Church of England (Anglican) Church serving the people of Rye Park Parish.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £84,175
Cyfanswm gwariant: £88,880

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Gorffennaf 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • RYE PARK PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Katherine Hunt Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Philip Dant Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Samantha Baker Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Heidi Hopkins-Wase Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Peter Falconbridge Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Marlies Davies Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Jackie Billing Ymddiriedolwr 19 June 2023
Dim ar gofnod
David Shaw Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Ilona Crowder Ymddiriedolwr 23 May 2022
Dim ar gofnod
Rowena Smith Ymddiriedolwr 23 May 2022
Dim ar gofnod
Tamara Sharman Ymddiriedolwr 21 June 2021
Dim ar gofnod
Karen Stickley Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
Paul Doree Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
Fran Murray Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
NICOLA DANT Ymddiriedolwr 14 June 2013
Dim ar gofnod
JOHN GRIFFITHS Ymddiriedolwr 31 July 2012
Dim ar gofnod
DAVID LEE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
STEPHEN JOHN BRENT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DOROTHY NELLIE AYRE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £100.21k £88.80k £95.86k £122.33k £84.18k
Cyfanswm gwariant £88.22k £84.91k £86.37k £158.26k £88.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £633

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 24 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 15 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 15 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 10 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 10 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Cuthberts Church
Whitley Road
HODDESDON
EN11 0PU
Ffôn:
01992 466690