Ymddiriedolwyr Leeds Heritage Theatres
Rhif yr elusen: 500408

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Trevor Gay | Cadeirydd | 18 May 2017 |
|
|
||||
Hamish Anderson | Ymddiriedolwr | 03 May 2025 |
|
|
||||
Annabel Tonge | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||
Tania Harrison | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||
Martin Bernard Farrington | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|
||||
Cllr Ryan Stephenson | Ymddiriedolwr | 10 August 2023 |
|
|
||||
Madeleine Clare Robinson | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Anna Franks | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Rebecca Kate Morgan | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Cllr Jane Alice Dowson | Ymddiriedolwr | 29 June 2018 |
|
|
||||
Kris Brewster | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
Neil Clephan | Ymddiriedolwr | 23 February 2017 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.