Hanes ariannol Parochial Church Council of the ecclesiastical parish of St Wilfrid, Calverley, Leeds

Rhif yr elusen: 1130921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £142.73k £115.43k £140.71k £130.36k £137.00k
Cyfanswm gwariant £127.61k £118.79k £168.96k £143.83k £134.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A