ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN, BOCKING
Rhif yr elusen: 1131205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Revd Rod Reid | Cadeirydd | 08 September 2014 |
|
|
||||
Sheila Barbara Johnson | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Alysson Elena Nolan | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Paul James Nolan | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Nicola Louise Jaynes | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Rev Stuart Ian Mitchell | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Ann Florence Muriel Shaw | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Mrs Gill Hunt | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Irene Margaret Brewer | Ymddiriedolwr | 10 May 2012 |
|
|
||||
GRAHAM HOWARD SHAW | Ymddiriedolwr | 09 June 2011 |
|
|
||||
Dr CELIA ANNE COULSON PHD, MSC | Ymddiriedolwr | 09 June 2011 |
|
|
||||
STEPHEN IAN JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Monica May Cook | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ISABEL RUTH ADCOCK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS JO MALLOWS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.