ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. JAMES, SHIRLEY, SOUTHAMPTON
Rhif yr elusen: 1130875
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DANIEL ALASTAIR CLARK | Cadeirydd | 12 September 2012 |
|
|
||||
Esther Ridsdale | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Keith Ian Watson | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Peter Evans | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH HOARE | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Ugochi Sandra Okoli | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
David Snape | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
David Peter Arbery | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Marie Anne Gray | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Rachael Young | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Nichola Jane Caveney | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Geoffrey Stephen Payne | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Tracy Jane King | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Nicholas John Smith | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
David Wagstaff | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|||||
Dr SIMON CLIFT | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|||||
ESTHER CLIFT | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|||||
David Brian Bates | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
Rosemary Elizabeth Brooks | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
Rev Lena Phillips | Ymddiriedolwr | 05 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.