Hanes ariannol UNION BAPTIST CHURCH HIGH WYCOMBE
Rhif yr elusen: 1130582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £489.20k | £685.42k | £561.76k | £507.67k | £373.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £360.30k | £386.34k | £340.79k | £289.62k | £349.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.67k | £4.92k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £251.72k | £263.91k | £280.86k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £5.61k | £996 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £113.59k | £57.48k | £36.01k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.88k | £1.35k | £626 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £318.24k | £233.40k | £189.18k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £386.34k | £340.79k | £289.62k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.80k | £3.09k | £3.18k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £66.98k | £49.16k | £48.84k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.