Hanes ariannol EAST BARNET BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1130758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £174.79k £142.38k £140.34k £130.34k £244.04k
Cyfanswm gwariant £160.38k £132.80k £142.86k £134.05k £142.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A