Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. PETER, HAROLD WOOD
Rhif yr elusen: 1131911

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olanike Adenuga | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|
||||
Dr Mobolaji Olawumi Orisatoki | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|
||||
Martyn Blackman | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Meyrick Owsley | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Rachel Grimwood | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|||||
Julian Hardy | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Adejoke Adenike Haastrup-Onilgbo | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
JESSICA GAIL POTTINGER | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Rev Andrew David Bellis | Ymddiriedolwr | 06 July 2020 |
|
|
||||
John Stuart Baker | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
John Harris | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Dr Arikoge Joseph Ogedegbe | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
Charity Okoli | Ymddiriedolwr | 19 April 2016 |
|
|
||||
John Yew Chai Chan | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||
Rob Hudson | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|||||
LIZ BOWDEN | Ymddiriedolwr | 04 July 2012 |
|
|
||||
PETER THOMPSON | Ymddiriedolwr | 04 July 2012 |
|
|
||||
JOHN VICTOR DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRIS KNOWLES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN MICHAEL DAVID JEFFERY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MATTHEW EDWARD ELLIS HARRISON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.