ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST THOMAS WITH ST STEPHEN, TELFORD PARK
Rhif yr elusen: 1134649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Susan Cooke | Cadeirydd | 10 January 2021 |
|
|
||||
Rev Sarah Cornick | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Peter John Kirby | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Linda Esme Beattie | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Rita Judith Sankoh | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Samuel Lewis Ewins | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Emma Sullivan | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
James Anthony Lee | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Linda Long | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|||||
Sophie Vening | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Cynthia Molly McKenzie | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Glenn Samuel Bee | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Tiffany Watts | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Penelope Jane Church | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Margaret Hedley | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Chido Haasanen | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Oliver Huggins | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|||||
SIMON HEMSLEY | Ymddiriedolwr | 14 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.