ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST EDWARD THE CONFESSOR, DRINGHOUSES, YORK
Rhif yr elusen: 1131430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Richard Clayton Carew BA MA PGCE | Cadeirydd | 07 June 2018 |
|
|
||||
JENNIFER LOUISE ROBINSON | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Dawe | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Dr Stephen Bryan Connor | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Julie Shepard | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Caroline Frances Mallett | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|||||
JAMES COOPER | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|||||
Rev Angela Joy Morrison | Ymddiriedolwr | 28 March 2021 |
|
|
||||
Michael John Trew | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Deborah Jane Paterson | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Dr Linda Sykes | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
Helen Mary Wren | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Charles Thomas Anelay | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
CHRISTINE HANBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.