BROADWAY ARTS FESTIVAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Arranging a biennial arts festival in Broadway, with supporting events and fund raising activities. Providing bursaries for tertiary arts students. Providing arts workshops and musical education for local junior schools.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerloyw
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 07 Medi 2010: Cofrestrwyd
- BROADWAY ARTS FESTIVAL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Lincoln Chambers | Cadeirydd | 29 September 2016 |
|
|||||||
Alastair James Buchanan McGrigor | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||||
Jason Grant Rees Lewis | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|||||||
Oliver Gleave | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||||
Sharon Lee Stirling | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||||
HELEN MUNRO | Ymddiriedolwr | 12 February 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.03k | £59.98k | £130.16k | £40.12k | £173.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.38k | £42.59k | £107.52k | £52.21k | £166.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.00k | £2.00k | £2.00k | £3.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 06 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 06 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 01 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 01 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 07 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 07 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 14 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 14 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 15/06/2009 AS AMENDED BY DEED DATED 29/08/2013 as amended on 05 Jun 2019 as amended on 23 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY FINE ART, MUSIC, DRAMA AND THE PERFORMING ARTS, BY THE PROVISION OF A BIENNIAL FESTIVAL IN BROADWAY, WORCESTERSHIRE
Maes buddion
BROADWAY, WORCESTERSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Russell House
Lower Green
BROADWAY
Worcestershire
WR12 7BU
- Ffôn:
- 01865559067
- E-bost:
- info@broadwayartsfestival.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window