Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BRIDLINGTON ST MARY

Rhif yr elusen: 1136055
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £151.40k £152.09k £206.45k £621.54k £204.12k
Cyfanswm gwariant £150.85k £136.47k £193.20k £240.85k £236.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £1.00k £3.11k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £2.81k £1.71k £4.31k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £508.38k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £36.62k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £46.45k N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £30.08k N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £425.00k N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £223.76k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £17.09k N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £7.07k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 N/A