ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF MOULSECOOMB
Rhif yr elusen: 1131166
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Will Leaf | Cadeirydd | 06 September 2022 |
|
|
||||
Alan Grahame | Ymddiriedolwr | 21 January 2024 |
|
|
||||
Lynn Burtenshaw | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|||||
Kevin Edward Clarke | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Kudakwashe Madzivanyika | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Sarah Deveney | Ymddiriedolwr | 02 August 2020 |
|
|
||||
Amanda Louise Healey | Ymddiriedolwr | 02 August 2020 |
|
|
||||
LEVISON KANDI | Ymddiriedolwr | 23 September 2014 |
|
|
||||
REVD JOHN WILLIAM MICHAEL COLLINS BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT BROWN MBE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.