THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF MELTON MOWBRAY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
As a parish we are committed to: Bringing people to a knowledge of God Providing spiritual and pastoral commitment within the Parish and the wider community Being open to all in sharing the mission of Jesus Worshipping together in the churches of our Parish
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
- THE PCC OF THE TEAM PARISH OF MELTON MOWBRAY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER KEITH KIRBY | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|||||
Karen Joy Balding | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Julia Ann Joseph Hinde | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
David Peter Westwater | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Helen Elizabeth May | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Marion Gumbrill | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Connor Parker | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Carol Parker | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Revd Dr Mary Elizabeth Barr | Ymddiriedolwr | 23 May 2017 |
|
|
||||
Jacqueline Ann Wilson | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
Helen Dickinson | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
KEITH GEORGE WILSON | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|||||
Mrs C A Shenton | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|||||
Mrs D G Neale | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||
MRS J M PENGELLY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MISS J E KING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR I.A. NEALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS J. A. MILLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR C MOULDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £522.30k | £493.32k | £379.10k | £273.93k | £327.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £445.40k | £622.15k | £313.60k | £401.99k | £350.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £50.30k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £267.21k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £212.08k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.41k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.60k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.50k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £323.92k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £121.49k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.60k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £24.65k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Ionawr 2024 | 80 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Ionawr 2024 | 80 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Samworth Centre
8 Burton Street
MELTON MOWBRAY
Leicestershire
LE13 1AE
- Ffôn:
- 01664444171
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window