ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF MELTON MOWBRAY
Rhif yr elusen: 1132480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (80 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
30 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Peter Stribblehill | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|||||
Connor Parker | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Dave Kitching | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Lynne Osborne | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Marion Gumbrill | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Francis Thomas | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Louisa Morris | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Joy Stribblehill | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Brenda Mary Munton | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Carol Parker | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
AUDREY JENNIFER HUTCHIN | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Revd Dr Mary Elizabeth Barr | Ymddiriedolwr | 23 May 2017 |
|
|
||||
Jacqueline Ann Wilson | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
KEITH GEORGE WILSON | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|||||
Helen Dickinson | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
Colin William Beavis | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
Mrs D G Neale | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||
Mrs C A Shenton | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|||||
John Stephen Lloyd | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||
Mrs L C Pearson | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||
MRS G D BEAVIS | Ymddiriedolwr | 06 June 2013 |
|
|
||||
Peter Geoffrey Franklin | Ymddiriedolwr | 14 April 2010 |
|
|
||||
MRS H.J. MEAKIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS J M PENGELLY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR C E HUTCHIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MISS J E KING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR I.A. NEALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS J. A. MILLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR D H WILFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR C MOULDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.