CITIZENS ADVICE CRAVEN AND HARROGATE DISTRICTS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide an information, advice and advocacy service to ensure that individuals do not suffer through lack of knowledge of their rights and responsibilities or through an inability to express their needs effectively. We also exercise a responsible influence on the development of social policies and services, both locally and nationally.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £171,942 o 2 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 12 Mai 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1113157 RIPON AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
- 17 Awst 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1086686 CRAVEN CITIZENS ADVICE BUREAU
- 29 Rhagfyr 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1146084 North Yorkshire Citizens Advice & Law Centre Limit...
- 03 Awst 2009: Cofrestrwyd
- 29 Rhagfyr 2022: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- HARROGATE CAB (Enw gwaith)
- CRAVEN AND HARROGATE DISTRICTS CITIZENS ADVICE BUREAU (Enw blaenorol)
- HARROGATE CITIZENS ADVICE BUREAU (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £373.98k | £342.96k | £377.18k | £364.51k | £415.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £413.67k | £394.35k | £396.77k | £419.84k | £342.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £290.14k | N/A | £108.00k | £171.94k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £195.78k | £70.00k | N/A | £171.94k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Hydref 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 10 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 10 Rhagfyr 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/06/2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 26/09/2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 13 FEB 2018
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN HARROGATE AND DISTRICT BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window